KRS 0000062106
NIP6170001390
REGON00334072000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "EUROWIT" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZA "EUROWIT"
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 04 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WĘGLOWA, 3, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAROMANA MARIA BIERNACIK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2018-10-04
JÓZEF TASZAREK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2012-09-07
KAZIMIERZ ANDRZEJ KRUSZWICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2006-08-17
HENRYK LEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2010-07-23
ELŻBIETA ŁOKIETEK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2010-07-23
BOGDAN MARIAN NAMYŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2018-10-04
KAZIMIERZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2010-07-23
EDWARD JUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2006-08-17
TOMASZ ROBERT RATAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2018-10-04
STANISŁAW SEREK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2014-06-05
TOMASZ ROBERT RATAJSKI
Likwidator
2016-04-15
2018-10-04
KATARZYNA MARIA BEDNAREK
Likwidator
2016-04-15
2018-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JÓZEF TASZAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-22
2010-07-23
STANISŁAW MŁOKOSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-22
2010-07-23
STANISŁAW MŁOKOSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-23
2011-10-11
HANNA KOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-23
2014-11-28
SZYMON MARCIN BIZAN
PREZES ZARZĄDU
2011-10-11
2015-02-12
TOMASZ ROBERT RATAJSKI
CZŁONEK
2014-11-28
2015-02-12
TOMASZ ROBERT RATAJSKI
PREZES ZARZĄDU - ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ
2015-02-12
2016-04-15
KATARZYNA MARIA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-12
2016-04-15
2001-11-22
2016-04-15
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "EUROWIT"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie