KRS 0000061757
REGON93209811500000
Nazwa"ALDEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALDEK
Data rejestracji 14 lis 2001 (23 lata temu) 14 lis 2001
Data usunięcia 02 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, 799A, SOPOT, 81-810, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 189000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5231 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #5540 BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #5530A RESTAURACJEWOJCIECHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-11-14
2004-03-04
3024 (SŁOWNIE:TRZY TYSIĄCE DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.200,00ZŁ (SŁOWNIE:STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
932079951
WIESŁAW MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2001-11-14
2006-03-13
1.890 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.500 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ARKADIUSZ ZDZISŁAW WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2004-03-04
2006-03-13
1.890 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 94.500 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRZEGORZ DYMITRUK
Wspólnik
2006-03-13
2018-07-02
3.780 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 189.000 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAW MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2004-03-04
2006-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROMUALD KOSTRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-14
2004-03-04
GRZEGORZ DYMITRUK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-13
2013-08-29
2001-11-14
2004-03-04
"ALDEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-04
2006-03-13
"ALDEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-14
2004-03-04
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 82, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
2004-03-04
2005-07-06
TRAUGUTTA, 98-100, WROCŁAW, 50-420, WROCŁAW, POLSKA
2005-07-06
2006-03-13
RYDYGIERA, 15,17, WROCŁAW, 50-248, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie