KRS 0000061725
NIP9570811622
REGON19261790600000
Nazwa"ARGUS-ZOO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGUS-ZOO
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 24 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #4544B SZKLENIE #9253Z OCHRONA ZABYTKÓWMAŁGORZATA TAUBE
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2017-04-24
EWA BUCHWALD
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2017-04-24
ARTUR TOMASZ SŁUBIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2017-04-24
DARIUSZ STANIK
Wspólnik
2001-11-20
2017-04-24
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ARTUR TOMASZ SŁUBIK
Wspólnik
2001-11-20
2017-04-24
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
DARIUSZ STANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-03-28
KATARZYNA JOANNA BUJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-11-25
WIESŁAW GRZEGORZ SŁUBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-28
2017-04-24
2001-11-20
2002-09-12
SŁOWACKIEGO, 37, GDAŃSK, 80-257, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-12
2014-08-20
SPACEROWA, 48, GDAŃSK, 80-330, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie