KRS 0000061369
NIP6570244185
REGON29045203600000
NazwaOMERTA OLSZEWSKI WAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaOMERTA OLSZEWSKI WAŁEK
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 30 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WESOŁA, 51, KIELCE, 25-363, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7440Z REKLAMAANDRZEJ OLSZEWSKI
Wspólnik
2001-11-13
2009-07-30
HENRYK PATRZAŁEK
Wspólnik
2001-11-13
2005-08-30
RYSZARD WAŁEK
Wspólnik
2001-11-13
2009-07-30
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JEDNAKŻE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W OPARCIU O JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW.
ANDRZEJ OLSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-13
2009-07-30
HENRYK PATRZAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-13
2005-08-30
RYSZARD WAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-13
2009-07-30
2001-11-13
2005-08-30
"OMERTA" OLSZEWSKI, PATRZAŁEK, WAŁEK SPÓŁKA JAWNA
2001-11-13
2008-01-22
LEGNICKA, 28, KIELCE, 25-324, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie