KRS 0000061340
REGON47283515300000
Nazwa"BIO-INTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIO-INTER
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 20 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, 30, ŁÓDŹ, 90-248, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMIJERZY MAZUR
Wspólnik
2001-11-13
2004-01-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA ELŻBIETA GRUDA KIEŁBIK
Wspólnik
2004-01-22
2005-09-20
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH
JERZY PIOTR SIWIERA
Wspólnik
2004-01-22
2005-09-20
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA ELŻBIETA GRUDA KIEŁBIK
Likwidator
2004-10-29
2005-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2004-01-22
JERZY PIOTR SIWIERA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2004-10-29
MAGDALENA ELŻBIETA GRUDA KIEŁBIK
VICE PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2004-10-29
2001-11-13
2004-10-29
"BIO-INTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-13
2003-01-20
LODOWA, 101, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie