KRS 0000061189
REGON49065894900000
Nazwa"TELE-GRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD BUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH I ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"TELE-GRÓD" ZAKŁAD BUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH I ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 07 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 302, PODEGRODZIE, 33-386, PODEGRODZIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 251000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMIROSŁAW OWSIANKA
Wspólnik
2001-11-21
2007-05-07
26 UDZIAŁÓW PO 1 000,00 KAŻDY - WYSOKOŚĆ 26 000,00 PLN
WIESŁAW CZOP
Wspólnik
2001-11-21
2007-05-07
225 UDZIAŁÓW PO 1 000,00 KAŻDY - WYSOKOŚĆ 225 000,00 PLN
WIESŁAW CZOP
Likwidator
2005-10-28
2007-05-07
MIROSŁAW EMIL OWSIANKA
Likwidator
2005-10-28
2007-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZLONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI.
WIESŁAW CZOP
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2005-10-28
MIROSŁAW OWSIANKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2005-10-28
2001-11-21
2005-10-28
"TELE-GRÓD" ZAKŁAD BUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH I ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie