KRS 0000060988
NIP5562372850
REGON09256901000000
Nazwa"AQUA PARK INOWROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQUA PARK INOWROCŁAW
Data rejestracji 12 lis 2001 (23 lata temu) 12 lis 2001
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NARUTOWICZA, 8, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 320000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 80000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAEWA MARIA ŁĄCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2021-02-11
IRENA MARIA KAŹMIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2021-02-11
JÓZEF ROLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2021-02-11
ANDRZEJ WIESŁAW SZPULECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2021-02-11
ZBIGNIEW STANISŁAW KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2021-02-11
JERZY JAN TOKARSKI
Likwidator
2003-03-26
2021-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY JAN TOKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2003-03-26
2001-11-12
2003-03-26
"AQUA PARK INOWROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie