KRS 0000060827
NIP4990353678
REGON33007162200000
Nazwa"DEGA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"DEGA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Data rejestracji 14 lis 2001 (23 lata temu) 14 lis 2001
Data usunięcia 12 mar 2008 12 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5, KARNIESZEWICE, 76-004, SIANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1951000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4990353678
data rejestracji 22 lis 2001
status Czynny
24124014281978001076815019
PEKAO I Oddział w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
52124014281111001076814894
PEKAO I Oddział w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA
52105015591000009030357876
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
30105015591000009030357884
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1520 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHANDRZEJ MARIUSZ BOROWSKI
Beneficjent
STANISŁAW ROMAN OBŁAWSKI
Beneficjent
STANISŁAW ROMAN OBŁAWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MARIUSZ BOROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ BOROWSKI
Wspólnik
2001-11-14
2008-03-12
958 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 479.000 ZŁ
EMILIA TERESA MODLIŃSKA
Wspólnik
2001-11-14
2008-03-12
958 UDZIAŁY - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 479 000,-ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF MODLIŃSKI
Wspólnik
2001-11-14
2008-03-12
958 UDZIAŁY - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 479 000,-ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STANISŁAW OBŁAWSKI
Wspólnik
2001-11-14
2008-03-12
958 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 479.000 ZŁ
MAREK STRACH
Wspólnik
2003-01-10
2008-03-12
40 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 20000,00ZŁ
ANDRZEJ MARIUSZ BOROWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
STANISŁAW ROMAN OBŁAWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA
EMILIA TERESA MODLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-14
2008-03-12
STANISŁAW OBŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2008-03-12
KRZYSZTOF MODLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2003-10-22
ANDRZEJ BOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2008-03-12
KRZYSZTOF MODLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-06
2008-03-12
2001-11-14
2008-03-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-14
2008-03-12
"DEGA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-14
2008-03-12
5, KARNIESZEWICE, 76-004, SIANÓW, POLSKA
2001-11-14
2008-03-12
1520 - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA
2001-11-14
2008-03-12
1513A - PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI
2001-11-14
2008-03-12
1533A - PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-11-14
2008-03-12
1533B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW
2001-11-14
2008-03-12
5139 - NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie