KRS 0000060327
NIP6181916472
REGON25101312300000
Nazwa"ANPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANPAK
Data rejestracji 10 lis 2001 (23 lata temu) 10 lis 2001
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCHSŁAWOMIR KRZYSZTOF JARMUSZCZAK
Wspólnik
2001-11-10
2006-02-20
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 20.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW ŚWITALSKI
Wspólnik
2002-09-25
2002-12-11
5 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
GRZEGORZ TOMASZ KUCZYŃSKI
Wspólnik
2002-09-25
2006-02-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
IRENA TERESA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2006-02-20
2007-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KUCZYŃSKI
Wspólnik
2007-04-06
2008-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2008-04-23
2021-06-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR KRZYSZTOF JARMUSZCZAK
Prokurent
2004-11-02
2008-04-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ.
SŁAWOMIR KRZYSZTOF JARMUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-10
2002-11-13
GRZEGORZ KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2008-04-23
ZBIGNIEW ŚWITALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2002-12-23
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-23
2012-11-13
2001-11-10
2008-04-23
POZNAŃSKA, 14B, KOŚCIELNA WIEŚ, 62-811, KOŚCIELNA WIEŚ, POLSKA
2008-04-23
2013-04-15
SMOLNA, 20, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie