KRS 0000060117
NIP9720050031
REGON63072249300000
NazwaTERRA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTERRA TRADING
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KARPIA, 21 A, POZNAŃ, 61-619, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5600
Dane podatkowe
NIP 9720050031
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
74160010840004050366490001
BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1
ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Beneficjent
ANDRZEJ SIEDLEWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SZKUDLAREK
reprezentant
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2005-10-27
TOMASZ PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2005-01-10
EWA SIEDLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2019-04-25
JOANNA PRONIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2019-04-25
ANDRZEJ SIEDLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-27
2019-04-25
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2019-04-25
JOLANTA PORZEGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-05-19
WACŁAW BEREZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-05-19
DANUTA BOROWSKA
Prokurent
2004-09-08
2009-12-21
DLA DANUTY BOROWSKIEJ ŁĄCZNA Z MARKIEM MAŁECKIM
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Prokurent
2001-11-15
2004-09-08
PROKURA SAMOISTNA
MAREK MAŁECKI
Prokurent
2004-09-08
2009-12-21
DLA MARKA MAŁECKIEGO ŁĄCZNA Z DANUTĄ BOROWSKĄ
KRYSTYNA ANDRZEJEWSKA
Prokurent
2005-04-05
2009-12-21
DLA KRYSTYNY ANDRZEJEWSKIEJ ŁĄCZNA Z MARKIEM MAŁECKIM.
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Prokurent
2011-06-01
2019-04-25
DLA WŁADYSŁAWA SZEBIOTKO ŁĄCZNA Z ANDRZEJEM SIEDLEWSKIM
ANDRZEJ SIEDLEWSKI
Prokurent
2009-12-21
2019-04-25
DLA ANDRZEJA SIEDLEWSKIEGO ŁĄCZNA Z WŁADYSŁAWEM SZEBIOTKO
TOMASZ PRZYBYLSKI
Prokurent
2009-12-21
2011-06-01
DLA TOMASZA PRZYBYLSKIEGO ŁĄCZNA Z ANDRZEJEM SIEDLEWSKIM
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ SIEDLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ SIEDLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2005-10-27
WŁADYSŁAW SZEBIOTKO
PREZES ZARZĄDU
2005-10-27
2011-05-04
ANDRZEJ SZKUDLAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-04
2019-04-25
2001-11-15
2006-02-22
"VICTUS INTERNATIONAL TRADING" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2012-07-12
NARAMOWICKA, 150, POZNAŃ, 61-619, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie