KRS 0000060087
NIP6931451883
REGON39046280100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI ROLNICTWA "FARMER" W GRĘBOCICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOBSŁUGI ROLNICTWA "FARMER" W GRĘBOCICACH
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 11 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WSPÓLNA, 12, GRĘBOCICE, 59-150, GRĘBOCICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6931451883
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEJAN JÓZEF LASZCZOWSKI
Likwidator
2022-03-15
2024-01-11
JAN JÓZEF LASZCZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2010-09-16
JÓZEF DAWIDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2014-09-29
EUGENIUSZ KLĄSKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2014-09-29
EDWARD FRANCISZEK BUSZTA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2024-01-11
HENRYK FIEDOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-13
2010-09-16
ANNA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-16
2024-01-11
ZDZISŁAW GRĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-16
2024-01-11
ALFREDA SZOCIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2024-01-11
ZBIGNIEW SZOCIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2024-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JERZY ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2012-09-11
JAN JÓZEF LASZCZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-16
2013-10-10
JAN JÓZEF LASZCZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2022-03-15
JANUSZ SOKAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-11
2022-03-15
DOROTA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-29
2022-03-15
ANDRZEJ SZOCIK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2013-10-10
ANDRZEJ SZOCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-10
2014-09-29
ANNA PRZYBYLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2010-09-16
2001-11-13
2022-03-15
SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI ROLNICTWA "FARMER" W GRĘBOCICACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie