KRS 0000060050
REGON00062344500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaTRANSPORTU WIEJSKIEGO
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 20 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 73, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMAALEKSANDER MUŚKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-10-20
LUDMIŁA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-10-20
JANINA ROZALIA MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-10-20
ROMAN LIMAN
Powiernik
2002-03-09
2003-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRZYSZTOF STANISŁAW NIEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2003-10-20
LEON JAKONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-10-20
2001-11-20
2002-03-09
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie