KRS 0000059871
NIP9542209907
REGON27234050600000
NazwaUROLOGIA GALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUROLOGIA GALEN
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JERZEGO, 6, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8511Z SZPITALNICTWO #8512 PRAKTYKA LEKARSKA #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNESONIA SACHA
Beneficjent
KRZYSTOF SACHA
Beneficjent
KRZYSTOF SACHA
reprezentant
KRZYSZTOF TADEUSZ SACHA
Wspólnik
2001-11-13
2021-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
ADAM JERZY DOBROWOLSKI
Wspólnik
2001-11-13
2004-06-30
5 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 100,00 ZŁ.
SONIA MITOŚ
Wspólnik
2004-06-30
2021-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ SACHA
Likwidator
2020-05-06
2021-02-04
SONIA SACHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSTOF SACHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF TADEUSZ SACHA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-11-13
2020-05-06
2001-11-13
2020-05-06
UROLOGIA GALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-13
2003-12-30
GROTA ROWECKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2003-12-30
2007-04-16
SŁOWACKIEGO, 36, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie