KRS 0000059796
NIP9730546905
REGON97069691500000
NazwaINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINGER
Data rejestracji 09 lis 2001 (23 lata temu) 09 lis 2001
Data usunięcia 17 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 45, ZIELONA GÓRA, 65 - 021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUKRZYSZTOF BOGDAN ZAJĄC
Wspólnik
2001-11-09
2009-04-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00ZŁ.
MAREK EWARYST HUGIEL
Wspólnik
2001-11-09
2009-04-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00ZŁ
ZBIGNIEW SYTEK
Wspólnik
2001-11-09
2009-04-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00ZŁ.
RYSZARD ARKADIUSZ STANGLEWICZ
Wspólnik
2001-11-09
2009-04-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00ZŁ.
RYSZARD ARKADIUSZ STANGLEWICZ
Likwidator
2008-02-22
2009-04-17
KRZYSZTOF BOGDAN ZAJĄC
Likwidator
2008-02-22
2009-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO CZTERECH OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20000 ZŁ. PRZY POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCIACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RYSZARD ARKADIUSZ STANGLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-09
2008-02-22
ZBIGNIEW SYTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-09
2005-01-13
KRZYSZTOF BOGDAN ZAJĄC
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-04
2008-02-22
MAREK EWARYST HUGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-09
2007-07-04
KRZYSZTOF BOGDAN ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-09
2005-01-13
2001-11-09
2008-02-22
INGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie