KRS 0000059526
NIP8811231217
REGON89057583700000
Nazwa"FORINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORINVEST
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 02 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SOLIDARNOŚCI, 1/3/5, WROCŁAW, 53-661, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8811231217
data rejestracji 03 cze 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWALDEMAR PARKITNY
Beneficjent
JOLANTA IZABELA PARKITNY
Beneficjent
WALDEMAR PARKITNY
reprezentant
BYSTRZYCKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Wspólnik
2001-11-20
2004-08-26
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 100,000,- ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
890019384
Wspólnik
2004-08-26
2005-10-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
89130942800000
Wspólnik
2005-10-27
2006-08-11
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
89062649200000
JOLANTA IZABELA PARKITNY
Wspólnik
2006-08-11
2021-12-02
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAREK GNIEWCZYŃSKI
Likwidator
2001-11-20
2004-08-26
WALDEMAR PARKITNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA IZABELA PARKITNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ BOLESŁAW KRYSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-26
2005-10-27
JOANNA ELŻBIETA JOCZ
PREZES ZARZĄDU
2005-10-27
2006-08-11
WALDEMAR PARKITNY
PREZES ZARZĄDU
2006-08-11
2021-12-02
2001-11-20
2004-08-26
BIURO HANDLOWE "BZDZ - EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-20
2004-08-26
ZAMENHOFA, 38, BYSTRZYCA KŁODZKA, 57-500, BYSTRZYCA KŁODZKA, POLSKA
2004-08-26
2007-09-27
RATUSZOWA, 3, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie