KRS 0000059512
NIP5540312869
REGON00252067200000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W BYDGOSZCZY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA HANDLOWO-USŁUGOWA W BYDGOSZCZY
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 08 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRÓLOWEJ JADWIGI, 18, BYDGOSZCZ, 85-231, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email RSHU@RSHU.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5540312869
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHMICHAŁ PORAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
ROMAN BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2019-04-17
BARBARA PEPLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
KONRAD ORLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
DANUTA UMŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
ZYGMUNT BRASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
ANDRZEJ ERDMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2020-06-08
ALICJA ROKITA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-17
2020-06-08
WIESŁAW MARIAN WAWRZYŃSKI
Likwidator
2019-07-29
2020-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
WIESŁAW MARIAN WAWRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2019-07-29
KINGA JADWIGA KOWALSKA
I ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-07
2019-07-29
ANTONI MONIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2015-07-08
HANNA UNGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-08
2019-07-29
2001-11-07
2019-07-29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W BYDGOSZCZY
2001-11-07
2010-06-21
KRÓLOWEJ JADWIGI, 18, BYDGOSZCZ, 85-959, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie