KRS 0000059443
REGON93031120800000
Nazwa"PAROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAROS
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 04 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres USTRONIE, 1-3, WROCŁAW, 50-302, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 173000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #72 INFORMATYKA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWMARIA STANISŁAWA PASIECZNA
Wspólnik
2001-11-06
2007-06-04
1.730 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.000 (STO SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
JAROSŁAW PASIECZNY
Likwidator
2005-05-13
2007-06-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW MACIEJ PASIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2001-11-06
2005-05-13
2001-11-06
2005-05-13
"PAROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie