KRS 0000059114
NIP6792700347
REGON35636121600000
NazwaCRYSTAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCRYSTAL SERWIS
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 21 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSYNIERÓW, 7, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CRYSTALSERWIS@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJIWONA KACZMARCZYK
Wspólnik
2001-11-06
2008-02-14
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 ZŁOTYCH
BOGUSŁAW MALARZ
Wspólnik
2001-11-06
2008-02-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁOTYCH
WOJCIECH MALEC
Wspólnik
2001-11-06
2014-04-08
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK PIECH
Wspólnik
2001-11-06
2017-08-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
JÓZEF SKOWRONEK
Wspólnik
2001-11-06
2008-02-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁOTYCH
ŁUKASZ PIECH
Wspólnik
2014-04-08
2017-08-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KRZYSZTOF ROBERT SZWAJCOWSKI
Wspólnik
2017-08-09
2022-11-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
IWONA KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2008-02-14
BOGUSŁAW MALARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2008-02-14
MAŁGORZATA RAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2008-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO.
WOJCIECH MALEC
PREZES
2001-11-06
2014-04-08
HENRYK PIECH
WICEPREZES
2001-11-06
2014-04-08
HENRYK PIECH
PREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2017-08-09
JÓZEF SKOWRONEK
WICEPREZES
2001-11-06
2008-02-14
ŁUKASZ PIECH
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-04-08
2017-08-09
MARZENA CZWOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-09
2022-11-21
2001-11-06
2017-08-09
KRAK-KABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-06
2008-02-14
NOWOHUCKA, 67, KRAKÓW, 30-580, KRAKÓW, POLSKA
2008-02-14
2014-04-08
CZARNOWIEJSKA, 51, KRAKÓW, 30-049, KRAKÓW `, POLSKA
2014-04-08
2017-08-09
KOSOCICKA, 24A, KRAKÓW, 30-694, KRAKÓW, POLSKA
GKm 86/21
2022-12-27
2023-08-24
25361.8 PLN
V GNc 2034/21/S
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Monika Goraj Kancelaria Komornicza nr VII w Wolbromiu
Km 1785/22
2023-03-09
2023-04-24
6047.66 PLN
VI Nc-e 1628424/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Bartosz Kryj Kancelaria Komornicza nr III w Olkuszu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie