KRS 0000059077
NIP5832625351
REGON19179090400000
Nazwa"RIESE-IMPORT-EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIESE-IMPORT-EXPORT
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 08 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #45 BUDOWNICTWOANGELIKA ELŻBIETA MYSCHEWSKA
Wspólnik
2001-11-07
2003-12-15
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500 ZŁ.
KATARZYNA MONIKA STUBBA
Wspólnik
2003-10-23
2003-12-15
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ.
JOLANTA HELENA JAMRÓG
Wspólnik
2003-10-23
2003-12-15
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ.
MARIUSZ JAMRÓG
Wspólnik
2003-12-15
2006-06-08
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.500,00 ZŁ
LECH KAZIMIERZ MAKOWSKI
Wspólnik
2006-06-08
2018-01-08
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OSWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
KAMIL JAKUB STUBBA
PREZES SPÓŁKI
2001-11-07
2002-05-30
DAGMARA EWA WERNER
PREZES ZARZĄDU
2002-05-30
2003-12-15
MARIUSZ JAMRÓG
PREZES ZARZĄDU
2003-12-15
2006-06-08
LECH KAZIMIERZ MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-08
2014-03-06
2001-11-07
2002-09-10
CIESZYŃSKIEGO, 14, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-10
2007-11-23
3 MAJA, 25, GDAŃSK, 80-801, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie