KRS 0000058902
NIP8191010018
REGON69002777000000
NazwaKÓŁKO ROLNICZE W LUTCZY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaW LUTCZY
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres LUTCZA, 38-112, LUTCZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8191010018
data rejestracji 21 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISTANISŁAW SZURLEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2017-05-25
CZESŁAW MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2020-10-02
ANTONI CHARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-05-25
2020-10-02
EMIL KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-25
2020-10-02
JAN KIDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2009-07-08
JAN SZURLEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2009-07-08
JÓZEF JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2009-07-08
JÓZEF URBAN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2017-05-25
MAGDALENA MIKOŚ KORZEŃ
Likwidator
2019-12-18
2020-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU.
TADEUSZ SZURLEJ
PREZES
2001-11-05
2006-03-27
BERNARD MANDELA
WICEPREZES
2001-11-05
2006-03-27
BERNARD MANDELA
PREZES ZARZĄDU
2006-03-27
2017-05-25
KAZIMIERZ PITERA
CZŁONEK
2001-11-05
2009-07-08
STANISŁAW SZURLEJ
CZŁONEK
2001-11-05
2006-03-27
STANISŁAW SZURLEJ
WICEPREZES
2006-03-27
2009-07-08
HENRYK MNICH
CZŁONEK
2001-11-05
2006-03-27
JÓZEF URBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-27
2009-07-08
JÓZEF JAROSZ
WICEPREZES
2009-07-08
2017-05-25
ANDRZEJ DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-08
2017-05-25
2001-11-05
2019-12-18
KÓŁKO ROLNICZE W LUTCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie