KRS 0000058683
NIP6971009998
REGON41025167300000
NazwaMEIBES POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEIBES POZNAŃ
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 02 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRONOWSKA, 8, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 482000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHELMUT MEIBES
Wspólnik
2001-11-05
2008-04-02
482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241.000,00 ZŁ
ALFRED MEIBES
Wspólnik
2001-11-05
2008-04-02
482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241.000,00 ZŁ
RYSZARD IGNASZEWSKI
Likwidator
2007-08-20
2008-04-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI, SAMODZIELNIE MOŻE SKŁADAĆ W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA I PODPISY.
ALFRED MEIBES
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2007-08-20
ANDRZEJ KLABIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2007-08-20
HELMUT MEIBES
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2007-08-20
2001-11-05
2007-08-20
MEIBES POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie