KRS 0000058662
NIP8451436270
REGON00803654600000
Nazwa"WIATRAKI NAD WĘGORAPĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIATRAKI NAD WĘGORAPĄ
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 08 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 5, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ JACEK KUŹMIŃSKI
Wspólnik
2001-11-15
2008-10-03
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ PAWEŁ WĄSIŃSKI
Wspólnik
2001-11-15
2008-10-03
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JERZY TEODOR TURAS
Wspólnik
2008-10-03
2018-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MACIEJ TOMASZ LIGĘZA
Wspólnik
2008-10-03
2018-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
EDMUND ROMAN BORECKI
Wspólnik
2008-10-03
2018-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
RADOSŁAW HARNASZKIEWICZ
Prokurent
2001-11-15
2018-02-08
SAMOISTNA
MACIEJ TOMASZ LIGĘZA
Likwidator
2017-03-10
2018-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
TOMASZ JACEK KUŹMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2008-10-03
MARIUSZ PAWEŁ WĄSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄU
2001-11-15
2008-10-03
MACIEJ TOMASZ LIGĘZA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-03
2017-03-10
EDMUND ROMAN BORECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-03
2017-03-10
JERZY TEODOR TURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-03
2017-03-10
2001-11-15
2008-10-03
"FARMA NAD WĘGORAPĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-03
2017-03-10
"WIATRAKI NAD WĘGORAPĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2008-10-03
1, WOLA KACZORÓWKO, 11-606, BUDRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie