KRS 0000058438
REGON00216647200000
NazwaBILA TRADING KOPANIAK I GAJOS SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBILA TRADING KOPANIAK I GAJOS
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 05 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OPOCZYŃSKA, 2A, WARSZAWA, 02-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMARIA KOPANIAK
Wspólnik
2001-10-31
2011-05-05
JANUSZ KOPANIAK
Wspólnik
2001-10-31
2004-01-26
MARIOLA GAJOS
Wspólnik
2001-10-31
2004-01-26
KRZYSZTOF GAJOS
Wspólnik
2001-10-31
2011-05-05
MARIA ANTONINA KOPANIAK
Likwidator
2010-11-08
2011-05-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MARIA KOPANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-31
2010-11-08
JANUSZ KOPANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-31
2004-01-26
MARIOLA GAJOS
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-31
2004-01-26
KRZYSZTOF GAJOS
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-31
2010-11-08
2001-10-31
2010-11-08
"BILA TRADING KOPANIAK I GAJOS" SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie