KRS 0000058399
NazwaKRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRYSTAL
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 06 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, KRYSPINÓW, 32-060, LISZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPAWEŁ DAWIEC
Wspólnik
2001-10-31
2004-08-06
75 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 37.500,00 ZŁ
STANISŁAW KOPIEĆ
Wspólnik
2001-10-31
2004-08-06
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.00,00 ZŁ
KAZIMIERZ RATAJCZAK
Wspólnik
2001-10-31
2004-08-06
75 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 37.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ CZESŁAW RATAJCZAK
Likwidator
2003-02-21
2004-08-06
STANISŁAW KOPIEĆ
Likwidator
2003-02-21
2004-08-06
PAWEŁ DAWIEC
Likwidator
2003-02-21
2004-08-06
IWONA RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2004-08-06
JADWIGA KOPIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2004-08-06
MAŁGORZATA DAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2004-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
STANISŁAW KOPIEĆ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2004-08-06
KAZIMIERZ RATAJCZAK
WICEPREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH
2001-10-31
2004-08-06
PAWEŁ DAWIEC
WICEPREZES DO SPRAW HANDLOWO - PRODUKCYJNYCH
2001-10-31
2004-08-06
2001-10-31
2003-02-21
KRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie