KRS 0000058383
NIP5262619743
REGON01740287000000
Nazwa"PBM POŁUDNIE DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPBM POŁUDNIE DEVELOPMENT
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 23 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAŚNIOWA, 3, WARSZAWA, 02-349, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4666500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIESYLWIA KALEJA
Prokurent
2017-10-09
2018-08-23
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
HALINA BRZOZOWSKA
Prokurent
2014-06-23
2017-10-09
PROKURA ODDZIELNA.
"LEASING & PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-30
2002-05-21
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁ
012918378
MAŁGORZATA KATARZYNA GRABICKA PYZEL
Wspólnik
2002-03-12
2002-05-21
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000 ZŁ
Wspólnik
2002-05-21
2018-08-23
9.333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.666.500,00 ZŁOTYCH
01060515500000
ANDRZEJ LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2009-06-23
ELŻBIETA TARANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2015-06-16
ZBIGNIEW HENRYK GONTARZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2015-06-16
EULALIA BARBARA GULIK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-23
2015-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW BUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2002-05-21
ANDRZEJ MARIAN OŁDAKOWSKI
PREZES
2002-05-21
2013-01-10
MAGDALENA SYLWIA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW HANDLOWYCH
2010-03-08
2010-07-30
JAROSŁAW LUCJAN BAŁDYGA
WICE PREZES ZARZĄDU
2011-08-12
2013-01-10
JAROSŁAW LUCJAN BAŁDYGA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2016-10-03
ELŻBIETA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-03
2018-08-23
2001-10-30
2002-05-21
BUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2005-11-15
"BUDINVEST - PBM POŁUDNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-30
2002-05-21
GROCHOWSKA, 217/15, WARSZAWA, 04-077, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie