KRS 0000058381
REGON87156953000000
Nazwa"INTER-BROKER UBEZPIECZENIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU
Krótka nazwa"INTER-BROKER UBEZPIECZENIA" W TORUNIU
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 25 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FAŁATA, 21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMICZESŁAW JERZY JABŁOŃSKI
Wspólnik
2001-11-05
2004-07-15
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
WIKTOR PIOTR SZCZEPANIK
Wspólnik
2001-11-05
2004-07-15
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
MAREK GOZDOWSKI
Wspólnik
2001-11-05
2004-07-15
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
BOŻENA BARBARA JERKA
Wspólnik
2001-11-05
2004-02-04
13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6500ZŁ
WŁODZIMIERZ IGNACY MARSZELEWSKI
Wspólnik
2001-11-05
2004-02-04
13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6500ZŁ
LEONARD WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2001-11-05
2004-07-15
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
DARIUSZ ROMAN NOWAK
Wspólnik
2001-11-05
2004-07-15
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
JAN ANDRZEJ PIASECKI
Wspólnik
2001-11-05
2003-06-11
13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6500ZŁ
Wspólnik
2004-07-15
2005-11-25
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500 ZŁOTYCH
87107993200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UMOWA SPÓŁKI UPOWAŻNIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UMOWA SPÓŁKI UPOWAŻNIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB VICE-PREZESA ZARZĄDU
WIKTOR PIOTR SZCZEPANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2003-06-11
WIKTOR PIOTR SZCZEPANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-11
2004-07-15
LEONARD WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2004-07-15
MAREK GOZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2002-02-20
MAREK GOZDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2004-07-15
CZESŁAW JERZY JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2004-07-15
DARIUSZ ROMAN NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2004-07-15
JAN ANDRZEJ PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2003-06-11
BOŻENA BARBARA JERKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2004-02-04
WŁODZIMIERZ IGNACY MARSZELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2004-02-04
2001-11-05
2004-10-01
SZOSA CHEŁMIŃSKA, 27, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie