KRS 0000058374
REGON35051167200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIKI I ELEKTRONIKI POLON-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIKI I ELEKTRONIKI POLON-KRAKÓW
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 06 cze 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. LEA, 124, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #2871 PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-11-07
2002-06-06
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 97.290 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 4.864.500,00 ZŁ
003871391
DOROTA KATARZYNA MAŁACHOWSKA
Likwidator
2001-11-07
2002-06-06
ZBIGNIEW HENRYK SKOTNICZNY
Likwidator
2001-11-07
2002-06-06
JERZY JĘDRYSIAK
Likwidator
2001-11-07
2002-06-06
RYSZARD WIESŁAW SKOTNICZNY
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
MARZANNA JADWIGA SKOTNICZNA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
KATARZYNA BEATA HAMELA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
WŁODZIMIERZ WALDEMAR SIWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
KAZIMIERZ WALIGÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
KRYSTYNA MARIA STĘBOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2002-06-06
2001-11-07
2002-06-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-07
2002-06-06
PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIKI I ELEKTRONIKI POLON-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-07
2002-06-06
J. LEA, 124, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
2001-11-07
2002-06-06
285 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2001-11-07
2002-06-06
2871 - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2001-11-07
2002-06-06
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
2001-11-07
2002-06-06
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie