KRS 0000058252
REGON37103190600000
NazwaSTOWARZYSZENIA GRUPA HODOWCÓW "OWCZARZ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOWARZYSZENIA GRUPA HODOWCÓW "OWCZARZ"
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 22 mar 2017 22 mar 2017
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BEMA, 5, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5111 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓWWŁODZIMIERZ MAŃKO
Likwidator
2016-10-28
2017-03-22
STANISŁAW CHRAPKIEWICZ
Likwidator
2016-10-28
2017-03-22
RENATA KOZDĘBA
Likwidator
2016-10-28
2017-03-22
TADEUSZ IWANIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2009-12-23
JAN KAPUT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2009-12-23
ANTONI DYDAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2017-03-22
LIDIA URSZULA KUNA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2017-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RENATA KOZDĘBA
PRZEWODNICZĄCA
2001-10-31
2009-12-23
RENATA KOZDĘBA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2009-12-23
2016-10-28
WILHELM KOTAJNY
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
2001-10-31
2009-12-23
WILHELM KOTAJNY
PRZEWODNICZĄCY
2009-12-23
2016-10-28
STANISŁAW KUTYNA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
2001-10-31
2009-12-23
KAZIMIERZ ZADYLAK
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2009-12-23
2016-10-28
2001-10-31
2016-10-28
STOWARZYSZENIE GRUPA HODOWCÓW "OWCZARZ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie