KRS 0000058130
REGON93075137300000
NazwaDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY "SAD-PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY "SAD-PIAST"
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 13 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 235-237, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEWA ALEKSANDRA KOBEL
Wspólnik
2001-10-31
2003-12-05
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. (STO) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ. (DWA TYSIĄCE)
MAŁGORZATA MARIA PRZYWARA
Wspólnik
2001-10-31
2003-12-05
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ. (DWA TYSIĄCE)
PRZEMYSŁAW KOBEL
Wspólnik
2003-12-05
2013-02-13
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HALINA MARIA CHOCZAJ
Wspólnik
2001-10-31
2003-12-05
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. (STO) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ. (DWA TYSIĄCE)
MAREK ANDRZEJ ŚWIERK
Prokurent
2001-10-31
2012-07-16
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW KOBEL
Likwidator
2012-07-16
2013-02-13
MAREK CHOCZAJ
Likwidator
2012-07-16
2013-02-13
MARIUSZ BERNARD PRZYWARA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2013-02-13
HALINA MARIA CHOCZAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2013-02-13
EWA ALEKSANDRA KOBEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2013-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PROKURENT SPÓŁKI - ŁĄCZNIE WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM SPÓŁKI
MAREK JAN CHOCZAJ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2003-12-05
MAREK JAN CHOCZAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2012-07-16
ADAM IWANKÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2003-12-05
PRZEMYSŁAW KOBEL
PREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2012-07-16
2001-10-31
2012-07-16
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY "SAD-PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-31
2003-12-05
MYSŁOWICKA, 13, WROCŁAW, 51-506, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie