KRS 0000058118
REGON11025927600000
Nazwa"PKS-SPECTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKS-SPECTRANS
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 03 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 3, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12740000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAWspólnik
2001-10-31
2003-01-03
127 400 UDZIAŁÓW, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 740 000,00 ZŁOTYCH
15097607000000
ANNA JANINA WŁADYSIUK
Prokurent
2001-10-31
2003-01-03
ŁĄCZNA
WIESŁAW MAREK POLAKOWSKI
Prokurent
2001-10-31
2003-01-03
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW PIOTR TYMECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2002-06-24
AMALIA ZEFIRYNA GLUCK WIELGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2003-01-03
MARCIN STANISŁAW STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2003-01-03
WIESŁAW MARIAN PODKOŚCIELNY
Członek Organu Nadzoru
2002-06-24
2003-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ WOJCIECH BARTOSZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2003-01-03
2001-10-31
2003-01-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-31
2003-01-03
"PKS-SPECTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-31
2003-01-03
HUTNICZA, 3, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2001-10-31
2003-01-03
A - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
2001-10-31
2003-01-03
C - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
2001-10-31
2003-01-03
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2001-10-31
2003-01-03
E - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
2001-10-31
2003-01-03
F - BUDOWNICTWO
2001-10-31
2003-01-03
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-10-31
2003-01-03
H - HOTELE I RESTAURACJE
2001-10-31
2003-01-03
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2001-10-31
2003-01-03
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-10-31
2003-01-03
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie