KRS 0000058045
NIP5791943691
REGON19254823000000
NazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ARKA"
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 25 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. WINCENTEGO WITOSA, 38, SZTUM, 82-400, SZTUM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYEDWARD LANGE
Wspólnik
2001-11-07
2008-05-27
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SŁAWOMIR JAROSŁAW KLIMKOWSKI
Wspólnik
2001-11-07
2008-05-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAW ZYGMUNT BURZYŃSKI
Wspólnik
2008-05-27
2015-04-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
BOGUSŁAW MARIAN HOPPE
Wspólnik
2015-04-24
2023-04-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIENIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
EDWARD LANGE
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2003-01-28
SŁAWOMIR JAROSŁAW KLIMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2008-05-27
WIESŁAW ZYGMUNT BURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-27
2015-04-24
JÓZEF PIOTR BURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-24
2023-04-25
2001-11-07
2008-05-27
30 B, WAPLEWO WIELKIE, 82-410, STARY TARG, POLSKA
2008-05-27
2015-04-24
5A, KĄTKI, 82-410, STARY TARG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie