KRS 0000057660
NIP6960007180
REGON41017089700000
NazwaHODOWLA ROŚLIN SZELEJEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHODOWLA ROŚLIN SZELEJEWO
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 01 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, SZELEJEWO DRUGIE, 63-820, PIASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10300500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHAGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WARSZAWA
Wspólnik
2001-10-30
2010-02-01
20.601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.300.500 ZŁ
010344708
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KIERUJE ZARZĄD , KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCISZEK RATAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2007-10-05
BOGDAN MINTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2008-04-15
BOGDAN MINTA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-15
2010-02-01
WOJCIECH MIKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2010-02-01
JANUSZ KUFFEL
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2008-04-15
2001-10-30
2006-09-26
5, SZELEJEWO, 63-820, PIASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie