KRS 0000057519
NIP6570388033
REGON00108625100000
NazwaTECHNICZNO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHNICZNO - PRODUKCYJNA PRACY
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 20 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GÓRNA, 19A, KIELCE, 25-415, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6570388033
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIAN SIERAR
Likwidator
2015-04-17
2019-09-20
JAN KALETA
Likwidator
2015-04-17
2019-09-20
MARIAN SIERAR
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2009-12-23
ANDRZEJ CZESŁAW DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2009-12-23
STANISŁAW BARTŁOMIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2014-05-30
STANISŁAW FURMANEK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-29
2014-05-30
HENRYK MIGDAŁ
Członek Organu Nadzoru
2012-02-29
2014-05-30
JAN BOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2019-09-20
JAROSŁAW BIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2019-09-20
BARBARA BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2019-09-20
STANISŁAW FURMANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2005-09-30
JAN ROMAN BOSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2005-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ANTONI SCENDO
PREZES
2001-10-29
2006-09-18
MARIAN SIERAR
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA FUNKCJĘ ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2006-09-18
2008-01-22
MARIAN SIERAR
PREZES ZARZĄDU
2008-01-22
2015-04-17
JAROSŁAW BIEL
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-01-22
2010-05-27
JAN KALETA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-01-22
2015-04-17
BARBARA BOROWIEC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-05-27
2013-03-28
JANINA SAJECKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-29
2006-09-18
TADEUSZ JAROS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2008-01-22
BOGUMIŁ PISARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-18
2008-01-22
2001-10-29
2015-04-17
TECHNICZNO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie