KRS 0000057509
NIP5831892239
REGON19115627700000
NazwaGDAŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGDAŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 06 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHWASZCZYŃSKA, 129 E, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 594160,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 594160,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji33331
Dane podatkowe
NIP 5831892239
data rejestracji 08 sie 1996
status Czynny
27105017641000002313997328
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIPIOTR PSZONAK
Beneficjent
PIOTR PSZONAK
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA PSZONAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2005-06-16
ANDRZEJ SZMELTER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2005-06-16
KARINA HELENA ASTEMBERG PSZONAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2006-09-19
HENRYK PSZONAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2008-05-06
MARCIN ŁUKASZ GRODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-16
2008-05-06
MAŁGORZATA PSZONAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2008-05-06
PIOTR PSZONAK
Prokurent
2001-10-26
2004-06-23
SAMOISTNA
PIOTR PSZONAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
JERZY ZDZISŁAW GRODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2004-06-23
JERZY ZDZISŁAW GRODZIŃSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2006-09-19
PIOTR PSZONAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2008-05-06
2001-10-26
2003-10-03
LASTADIA, 35, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie