KRS 0000057057
NIP6771823122
REGON35128396000000
NazwaADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADMINISTRATOR
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 17 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 2, KRAKÓW, 30-045, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6771823122
data rejestracji 02 lut 2000
status Czynny
76124045331111001110963056
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
71124046501111000051479697
PEKAO Oddział w Krakowie ul. Fabryczna 11
ul. Fabryczna 11 31-553 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCHSEWERYN JACEK CHWAŁEK
Beneficjent
SEWERYN JACEK CHWAŁEK
zgłaszający - komplementariusz
LUCYNA ANNA WOLFARTH
Wspólnik
2001-11-23
2012-01-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
WALDEMAR WIŚNIOWSKI
Wspólnik
2003-10-28
2012-01-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
SEWERYN JACEK CHWAŁEK
Beneficjent
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
LUCYNA ANNA WOLFARTH
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2012-01-17
2001-11-23
2008-05-15
IZAAKA, 5, KRAKÓW, 31-057, KRAKÓW, POLSKA
2008-05-15
2011-04-14
KRÓLEWSKA, 25, KRAKÓW, 30-040, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie