KRS 0000057049
REGON00050795700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 07 lis 2001 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZARNIECKIEGO, 33, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCHSTANISŁAW BARAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
HELENA KREKORA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
CZESŁAW JASKÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
KRZYSZTOF SZCZUKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
BOGUSŁAW JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
EDWARD MOCARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
HENRYK PAWEŁ SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
STANISŁAW POSYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
ANDRZEJ CHABIER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
JÓZEF JAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2001-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PYRZYCACH
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)Z WYJĄTKIEM SPRAW UREGULOWANYCH W PAR.26 UST.2 PKT.8 2. PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI ZARZĄD SKŁADA PRZEZ ZAMIESZCZENIE SWYCH PODPISÓW POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 3. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE UDZIELANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY KREDYTÓW I POŻYCZEK WYMAGA, DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISANIA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA, DZIAŁAJĄCEGO W ZAKRESIE UMOCOWANIA.
MIROSŁAW SKROBEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2001-11-07
STANISŁAW SZEWCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-30
2001-11-07
HELENA KAROLCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2001-11-07
STANISŁAWA ŚWIECA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2001-11-07
JADWIGA ŚWIERCZYŃSKA RASZKOWSKA
CZŁONEK ZARZADU
2001-10-30
2001-11-07
2001-10-30
2001-11-07
SPÓŁDZIELNIA
2001-10-30
2001-11-07
BANK SPÓŁDZIELCZY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
2001-10-30
2001-11-07
CZARNIECKIEGO, 33, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2001-10-30
2001-11-07
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie