KRS 0000056946
NIP6342392242
REGON27686085200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CGR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CGR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROLNA, 43, KATOWICE, 40-555, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIRENATA ANNA NOWAK
Wspólnik
2001-10-29
2001-12-13
6 UDZIAŁÓW - 3.000 ZŁ.
GABRIELA SUSZCZYK
Wspólnik
2001-10-29
2001-12-13
6 UDZIAŁÓW - 3.000 ZŁ.
MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA NSZZ"SOLIDARNOŚĆ" PRZY "BUDUS" S.A.
Wspólnik
2001-12-13
2019-12-04
3 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1.500 ZŁ.
277558820
MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "BUDOWLANI" W KATOWICKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "BUDUS" S.A.
Wspólnik
2001-12-13
2019-12-04
3 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ -1.500 ZŁ.
273288660
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "BUDUS" SA
Wspólnik
2001-12-13
2019-12-04
3 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1.500 ZŁ.
271570397
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HAFIX" SPÓŁKA Z OGRAICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-13
2019-12-04
3 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1.500 ZŁ.
271759249
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROMAN ALFRED FISZER
PREZES
2001-10-29
2003-02-05
CECYLIA GENOWEFA BANAŚ
WICEPREZES
2001-10-29
2003-07-11
ANDRZEJ WOJCIUCH
PREZES ZARZĄDU
2003-07-11
2019-03-22
2001-10-29
2002-05-28
ONDRASZKA, 14, KATOWICE, 40-857, KATOWICE-ZAŁĘŻE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie