KRS 0000056808
REGON97040114000000
Nazwa"FARMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFARMED
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 23 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 1, SYPNIEWO, 64-962, SYPNIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄURSZULA HENKEL TURCHONSKI
Wspólnik
2001-10-25
2002-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.
TERESA FLESZAR
Wspólnik
2002-05-21
2018-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOSTANIE ON USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
IZABELA MARIA AMBROŻ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2002-05-21
MILENA TERESA BULER
PREZES ZARZĄDU
2002-05-21
2018-02-23
2001-10-25
2002-05-21
DWORCOWA, 18, ZIELONA GÓRA, 65-019, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie