KRS 0000056699
REGON01499213700000
NazwaMSC.SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMSC.SOFTWARE
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 28 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOWIEJSKA, 21/25, WARSZAWA, 00-665, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF BOGUSŁAW DAMAZIAK
Prokurent
2005-01-13
2007-05-22
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF BOGUSŁAW DAMAZIAK
Likwidator
2007-05-22
2008-10-28
MSC.SOFTWARE CORPORATION
Wspólnik
2001-10-29
2008-10-28
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, TJ.UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LOUIS A. GRECO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2005-01-13
FRANK PERNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2005-08-11
ALBRECHT PFAFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2007-05-22
TOMASZ ZAWISTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2004-08-11
2001-10-29
2007-05-22
MSC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-29
2005-08-11
ŚWIĘTOKRZYSKA, 21, WARSZAWA, 00-049, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie