KRS 0000056524
NIP5370009711
REGON03009654800000
NazwaWOD-KA-MEL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWOD-KA-MEL
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 04 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRZESKA, 134, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 507500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 507500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5075
Dane podatkowe
NIP 5370009711
data rejestracji 12 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWJERZY WEREMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2008-06-06
STANISŁAW TRANDA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2002-09-18
JAN ZBIGNIEW GODZIC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2002-09-18
KATARZYNA JOANNA ZAJDEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2022-05-04
JOLANTA PRAKSEDA JANIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2004-08-31
TERESA TRANDA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2008-06-06
MARIANNA RÓŻNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2008-06-06
GRAŻYNA HANNA GODZIC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2005-09-19
JAN GODZIC
Członek Organu Nadzoru
2005-09-19
2008-06-06
EDWARD KIERCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2002-09-18
LESZEK JAROSZ
Powiernik
2013-09-26
2021-10-28
STEFAN DMITRUK
Kurator
2013-11-29
2014-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO W PEŁNYM ZAKRESIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
STANISŁAW TRANDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2022-05-04
GRAŻYNA KLONOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2007-06-29
CZESŁAW ALBIN MIRCZEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-25
2007-06-29
CZESŁAW ALBIN MIRCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2012-10-02
STANISŁAW TRANDA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-06-29
2013-07-31
ROBERT MULARUK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-02
2013-07-31
JOLANTA PRAKSEDA JANIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU
2013-07-31
2013-08-28
STEFAN DMITRUK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-28
2013-11-28
GRAŻYNA KLONOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2022-05-04
2001-10-25
2013-09-26
WOD-KA-MEL SPÓŁKA AKCYJNA
2013-09-26
2021-10-28
WOD-KA-MEL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie