KRS 0000056505
REGON00137932600000
NazwaTERMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERMIKO
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 13 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEŁGIEWSKA, 7/9, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW #Q ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNEWspólnik
2001-10-26
2019-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
43097044100000
GRZEGORZ WŁODARCZYK
Kurator
2002-04-17
2019-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ DANIEL GOZDEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2002-04-17
2001-10-26
2019-06-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2019-06-13
TERMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2019-06-13
MEŁGIEWSKA, 7/9, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
2001-10-26
2019-06-13
C - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
2001-10-26
2019-06-13
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2001-10-26
2019-06-13
E - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
2001-10-26
2019-06-13
F - BUDOWNICTWO
2001-10-26
2019-06-13
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-10-26
2019-06-13
H - HOTELE I RESTAURACJE
2001-10-26
2019-06-13
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2001-10-26
2019-06-13
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-10-26
2019-06-13
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-10-26
2019-06-13
L - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie