KRS 0000056424
NIP5420202457
REGON00033357500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPACH
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 01 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HARCERSKA, 2, ŁAPY, 18-100, ŁAPY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@GSLAPY.PL
Dane podatkowe
NIP 5420202457
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
28808100090002272520000010
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPAWEŁ ROSZKOWSKI
Beneficjent
EDYTA EWA TERPIŁOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
EDYTA EWA TERPIŁOWSKA
Likwidator
2023-10-11
2024-08-01
PAWEŁ ROSZKOWSKI
Likwidator
2023-10-11
2024-08-01
STANISŁAW ONIŚKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2024-08-01
KRYSTYNA UŁANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-13
EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-13
ZOFIA ŁUCZAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2014-09-23
HENRYK BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2018-10-09
TADEUSZ STYPUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-13
FRANCISZEK BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2006-08-10
ELŻBIETA KOWALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2010-07-21
EDYTA EWA TERPIŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-21
2014-09-23
ELŻBIETA KONDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2010-07-21
2018-10-09
PAWEŁ ROSZKOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
BARBARA WIŚNIEWOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
2001-10-24
2002-12-09
LUCJAN STEFAN ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-24
2018-03-26
ALICJA GOŁĘBIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2014-09-23
EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
2002-12-09
2009-12-04
DOROTA NIEWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-04
2015-12-08
EDYTA EWA TERPIŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-23
2023-10-11
HENRYK CHOIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-08
2017-09-04
PAWEŁ ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-26
2023-10-11
2001-10-24
2023-10-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie