KRS 0000055995
NIP5210002019
REGON00623463800000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Krótka nazwaROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OS. PIASTÓW, 19, KRAKÓW, 31-623, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5210002019
data rejestracji 03 mar 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJFELIKS DELA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2014-07-19
WITOLD ALOJZY GOŁĘBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2004-02-02
WIKTOR LALEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2014-07-19
TOMASZ ANDRZEJ NOSAL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2014-07-19
STANISŁAW JÓZEF PIESTRAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2014-07-19
IGNACY ŚCIBIOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2004-02-02
ZBIGNIEW NADECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2012-04-27
LUDWIK JAN WARGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2012-04-27
DARIUSZ RADOŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2021-03-23
ANDRZEJ POZIERAK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2021-03-23
WOJCIECH GRZEGORZ FRAŚ
Likwidator
2020-04-29
2021-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiZARZĄD PEŁNI FUNKCJE DYREKCJI FUNDACJI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNATRZ. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADA DYREKTOR ZARZĄDU LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU . OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA SIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ FUNDACJI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY
WOJCIECH FRAŚ
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU DS. GOSPODARCZYCH
2012-04-27
2020-04-29
JANUSZ SŁAWOMIR ANDRZEJEWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU FUNDACJI
2001-10-23
2010-05-11
JERZY BOLESŁAW TERPIŁOWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2001-10-23
2010-05-11
BOGDAN ŚMIEŁOWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU FUNDACJI
2010-05-11
2020-04-29
ALEKSANDRA KOZIEŃ
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I ORGANIZACYJNYCH
2012-04-27
2020-04-29
2001-10-23
2020-04-29
FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
2001-10-23
2010-05-11
OBORNICKA, 21, WARSZAWA, 02-948, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-11
2017-04-20
OSIEDLE ZGODY, 18, KRAKÓW, 31-951, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie