KRS 0000055865
NIP8862631607
REGON89136601800000
NazwaSTOWARZYSZENIE DAR NA RZECZ OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POZOSTAJĄCEJ W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH MATERIALNYCH
Krótka nazwaDAR NA RZECZ OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POZOSTAJĄCEJ W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH MATERIALNYCH
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 08 mar 2010 08 mar 2010
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZMIDTA, 4A, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#72 INFORMATYKA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSTANISŁAWA TERESA KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2010-03-08
ANNA WERONIKA DAJCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2010-03-08
RYSZARD OZIEMBŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2010-03-08
ALEKSANDRA FILIPOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2010-03-08
BOŻENA STEFANIA KAMIENIARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2010-03-08
AGATA KULIK
Likwidator
2010-02-02
2010-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE WICEPREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
AGATA AGNIESZKA KULIK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2010-02-02
JANUSZ STANISŁAW KACHNIKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2010-02-02
MIROSŁAW JÓZEF FILIPOWSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2002-09-06
2010-02-02
BEATA HENRYKA PAWŁOWSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-09-06
2010-02-02
ALEKSANDRA KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-06
2010-02-02
2001-10-23
2010-03-08
STOWARZYSZENIE
2001-10-23
2010-03-08
STOWARZYSZENIE DAR NA RZECZ OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POZOSTAJĄCEJ W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH MATERIALNYCH
2001-10-23
2010-03-08
SZMIDTA, 4A, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
2002-03-15
2010-03-08
72 - INFORMATYKA
2002-03-15
2010-03-08
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
2002-03-15
2010-03-08
853 - OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA
2002-03-15
2010-03-08
6512B - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-03-15
2010-03-08
45 - BUDOWNICTWO
2002-03-15
2010-03-08
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2002-03-15
2010-03-08
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-03-15
2010-03-08
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-03-15
2010-03-08
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2002-03-15
2010-03-08
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie