KRS 0000055837
NIP5250005389
REGON00045626600000
NazwaHANDLOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
Krótka nazwaHANDLOWA INWALIDÓW
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 16 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ANGORSKA, 14, WARSZAWA, 03-913, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5250005389
data rejestracji 01 gru 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEWA BILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-09-06
DANUTA WOJTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-09-06
KRYSTYNA MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-09-06
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ GNIADZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2019-04-16
JADWIGA ŚMIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-09-06
ZOFIA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-09-06
KRYSTYNA BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2004-05-31
AGNIESZKA NIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2009-05-12
ELŻBIETA WIEREMIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2004-05-31
BOGUSŁAWA GÓRECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2019-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
STANISŁAW CYRUK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2019-04-16
BOGUSŁAWA BARBARA GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2005-06-14
DANUTA ANNA NOWAKOWSKA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2004-05-31
JADWIGA ŚMIAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-12
2019-04-16
ELŻBIETA TALAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-31
2005-09-12
2001-11-19
2002-04-12
TARGOWA, 59, WARSZAWA, 03-729, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie