KRS 0000055788
NIP8580009280
REGON81044739800000
NazwaMULLER AND PARTNERS SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULLER AND PARTNERS SZCZECIN
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 06 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DELFINA, 6, SZCZECIN, 70-790, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 322500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5114 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111A UPRAWA ZBÓŻJOHANNES FRANCISCUS MARIA VAN LEENDERT
Wspólnik
2001-10-24
2012-11-06
200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
JEAN MARIA MARGARETHA MAURICE VAN LEENDERT
Wspólnik
2001-10-24
2012-11-06
445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.500,00 ZŁ
JEAN MARIA MARGARETHA MAURICE VAN LEENDERT
Likwidator
2011-08-29
2012-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
JOHANNES FRANCISCUS MARIA VAN LEENDERT
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-10-24
2011-08-29
JEAN MARIA MARGARETHA MAURICE VAN LEENDERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2011-08-29
2001-10-24
2011-04-08
"AGRO BOR SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-08
2011-08-29
MULLER AND PARTNERS SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-24
2009-12-08
BELGIJSKA, 1, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA
2009-12-08
2011-04-08
WĘDKARSKA, 6, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie