KRS 0000055687
NIP8520605067
REGON81052081800000
NazwaFOIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOIK
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 12 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARGOWA, 8, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHWANDA KRYSTYNA DUDZIŃSKA
Wspólnik
2001-10-26
2002-01-18
117 (STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA KRYSTYNA DUDZIŃSKA
Wspólnik
2002-01-18
2015-11-12
POSIADA 57 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 28.500,-ZŁOTYCH
ADAM JERZY DUDZIŃSKI
Wspólnik
2002-01-18
2015-11-12
POSIADA 58 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 29.000,-ZŁOTYCH
WANDA KRYSTYNA DUDZIŃSKA
Prokurent
2001-10-26
2013-06-03
PROKURA SAMOISTNA
ADAM JERZY DUDZIŃSKI
Prokurent
2005-06-27
2013-06-03
ODDZIELNA
JERZY FELIKS DUDZIŃSKI
Likwidator
2013-06-03
2015-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ADAM JERZY DUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2005-06-27
JERZY FELIKS DUDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2013-06-03
ANNA KRYSTYNA DUDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2013-06-03
2001-10-26
2013-06-03
FOIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2002-01-18
GERARDA MERKATORA, 7, SZCZECIN, 70-676, SZCZECIN, POLSKA
2002-01-18
2004-03-31
USŁUGOWA, 21, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie