KRS 0000055647
NIP5431760267
REGON05060346100000
Nazwa"PRONAR-MTZ" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRONAR-MTZ
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 12 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MICKIEWICZA, 101A, NAREW, 17-210, NAREW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #211 PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #361 PRODUKCJA MEBLI #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTJAN CZERNIAKIEWICZ
Likwidator
2012-07-13
2013-12-17
JAN CZERNIAKIEWICZ
Likwidator
2019-05-10
2024-04-12
ALINA OMELIANIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-17
2024-04-12
NINA PRIMSZIC PIETROWNA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2012-07-13
ALINA OMELIANIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2012-07-13
ALEKSANDER PUCHOWOJ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2004-07-29
VIKTOR KOZLOVSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-24
2004-07-29
PIOTR PARCHOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2008-05-14
MIKOLAI DUBAVETS
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2012-07-13
IHAR VOLKAVEST
Członek Organu Nadzoru
2008-05-14
2010-09-13
SERGIUSZ MARTYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2012-07-13
JAN CZERNIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2012-07-13
JAN CZERNIAKIEWICZ
Kurator
2017-05-08
2020-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR GENERALNY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALIAKSANDR KARTSAU
DYREKTOR GENERALNY
2001-10-22
2002-02-07
ROMAN OMELIANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2012-07-13
HINKO YAUHEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2006-11-17
HINKO YAUHEN
DYREKTOR GENERALNY
2006-11-17
2007-10-15
PIOTR MULIARCHYK
DYREKTOR GENERALNY
2002-02-07
2006-11-17
ANDRZEJ OMELIANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-17
2012-07-13
ALEXANDRE VELITCHKO
DYREKTOR GENERALNY
2007-10-15
2010-09-13
ANATOLI VARABYEU
DYREKTOR GENERALNY
2013-12-17
2019-05-10
ROMAN OMELIANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-17
2016-05-23
ALIAKSANDR KABZARAU
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY
2014-02-11
2014-10-29
2001-10-22
2012-07-13
"PRONAR-MTZ" SPÓŁKA AKCYJNA
2012-07-13
2013-12-17
"PRONAR-MTZ" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie