KRS 0000055523
NIP7480002160
REGON00037018000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 29 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 2, KIETRZ, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSKIETRZ@POCZTA.ONET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDANUTA TERESA KRASZKIEWICZ KUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-31
2016-11-29
JÓZEFA SKIBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-08
2016-11-29
JAN SZYDŁAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2012-07-31
STANISŁAWA SAMEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2008-03-26
JÓZEFA SKIBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2008-03-26
JAN SKAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2008-03-26
JANINA BOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2016-11-29
MARIA SKAWINA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2011-04-08
MARIA SKAWINA
Likwidator
2015-12-22
2016-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
DANUTA TERESA KRASZKIEWICZ KUBASIK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2011-04-08
DANUTA JÓZEFA PALIGA AUGUSTYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2015-12-22
RYSZARD MARIAN JĘDRYSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2015-12-22
MARIA SKAWINA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-08
2015-12-22
2001-10-23
2015-12-22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie