KRS 0000055370
NIP6691022408
REGON33039288100000
NazwaHANDLOWA SPÓŁKA OGRODNICZA "H.S.O." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWA SPÓŁKA OGRODNICZA "H.S.O."
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 03 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 22, KOSZALIN, 75-135, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 760000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6691022408
data rejestracji 19 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIDOROTA LIDIA SOŃTA
Wspólnik
2001-10-23
2020-08-03
180 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 90.000 PLN
ROMAN ANTONI GASIDŁO
Wspólnik
2001-10-23
2020-08-03
188 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 94.000 PLN
KATARZYNA SIERPOWSKA HOŁODOWSKA
Wspólnik
2001-10-23
2004-04-01
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJU WYSOKOŚCI 76.000,-
EULALIA JADWIGA MARCZYK
Wspólnik
2003-09-03
2020-08-03
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000 ZŁ
JAN POLAŃSKI
Wspólnik
2003-09-03
2020-08-03
324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 162.000,-ZŁ
TADEUSZ SUK
Wspólnik
2003-09-03
2020-08-03
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ
KRYSTYNA MAZUR
Likwidator
2019-03-22
2020-08-03
TADEUSZ SUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2018-05-17
STANISŁAW HRYNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2020-08-03
ROMAN ANTONI GASIDŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2002-09-16
RYSZARD WIESŁAW STASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2002-09-16
LUCYNA TULISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-17
2020-08-03
ROMAN ANTONI GASIDŁO
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2020-08-03
EULALIA JADWIGA MARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-23
2002-12-03
STANISŁAWA ALINA HRYNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2020-08-03
JAN POLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2008-07-23
JANUSZ LUDWIK BENKE
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2004-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRYSTYNA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2002-12-03
DOROTA LIDIA SOŃTA
CZLONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2019-03-22
EULALIA JADWIGA MARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2016-05-02
KRYSTYNA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2016-05-02
2019-03-22
2001-10-23
2019-03-22
HANDLOWA SPÓŁKA OGRODNICZA "H.S.O" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie